Богословский Иван
Образование
учился в Олонецкой ДС
Послужной список
В январе 1911 г. назначен псаломщиком в Койкиницкий приход Повенецкого у. Олонецкой губ., 10.1.1912 в Вохтозерский приход Петрозаводского у., 19.1.1913 в Кондопожский приход. 15.7.1914 уволен за штат. 26.8.1915 назначен псаломщиком в Покровский приход Повенецкого у. 19.9.1915 освобождён от назначния по прошению.
Источники
ОЕВ. - 1911, №4, с. 55; 1912, №3, с. 66; 1913, №4, с. 54; 1914, №21, с. 478; 1915, №25, с. 473; 1915, №28, с. 522.
Обновлено 01.12.2021